SPD |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Mitglied des Rates |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
SPD |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2019 | 31.10.2020 | von 17.06.2019 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
|
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.03.2022 | 31.12.2022 | von 01.03.2022 bis 31.12.2022 | |
Stellvertretungsliste SPD |
Vergabeausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -SPD- | Ratsmitglied -SPD- |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD-Fraktion |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | SPD | SPD Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - | 01.10.1999 | 16.06.2014 | von 01.10.1999 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | SPD | SPD Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 09.11.2020 | von 17.06.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | SPD | SPD Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | SPD | SPD Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 31.10.2020 | von 10.11.2020 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Planungsausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Planungsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Infrastrukturausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
|
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 02.11.1999 | 30.09.2004 | von 02.11.1999 bis 30.09.2004 | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 14.10.2004 | 20.10.2009 | von 14.10.2004 bis 20.10.2009 | |
SPD |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 24.11.2009 | 16.06.2014 | von 24.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Flächennutzungsplanausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Flächennutzungsplanausschuss | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
|
Finanz- und Liegenschaftsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 08.06.2006 | 17.12.2007 | von 08.06.2006 bis 17.12.2007 | |
Finanz- und Liegenschaftsausschuss | SPD | SPD Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 18.12.2007 | 20.10.2009 | von 18.12.2007 bis 20.10.2009 | |
Stellvertretungsliste SPD |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
|
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr | SPD | SPD | | 02.11.1999 | 30.09.2004 | von 02.11.1999 bis 30.09.2004 | |
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 14.10.2004 | 18.12.2007 | von 14.10.2004 bis 18.12.2007 | |
SPD |
Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration, Gleichstellung von Frau und Mann | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste SPD |
Ausschuss für den Stadthausneubau | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | 28.03.2023 | von 10.11.2020 bis 28.03.2023 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 26.06.2014 | 03.05.2016 | von 26.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -SPD- | Ratsmitglied -SPD- |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | SPD | SPD Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | Stellv. Ausschussmitglied - SPD - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |